메인 컨텐츠 화면
- 기관소개
- 청장소개
- 역대청장
역대청장
구분 | 성명 | 재직기간 | 주요이력 |
---|---|---|---|
36대 | 최종원 | 2023.08.28 ~ | |
35대 | 홍동곤 | 2022.08.01 ~ 2023.08.27 | |
34대 | 박재현 | 2022.01.24 ~ 2022.07.31 | |
33대 | 이호중 | 2020.02.26 ~ 2022.01.23 | |
32 대 | 신진수 | 2017.12.11 ~ 2020.02.10 | |
31 대 | 송형근 | 2016.06.01 ~ 2017.10.12 | |
30 대 | 백운석 | 2014.02.11 ~ 2016.05.31 | |
29 대 | 심무경 | 2013.04.15 ~ 2014.02.10 | |
28 대 | 김상배 | 2012.01.06 ~ 2013.04.14 | |
27 대 | 이상팔 | 2011.01.03 ~ 2012.01.05 | |
26 대 | 김형섭 | 2010.05.03 ~ 2011.01.02 | |
25 대 | 이재현 | 2009.02.11 ~ 2010.05.02 | |
24 대 | 변주대 | 2007.08.24 ~ 2009.02.08 | |
23 대 | 손희만 | 2007.01.08 ~ 2007.07.30 | |
22 대 | 한기선 | 2006.03.03 ~ 2007.01.02 | |
21 대 | 홍준석 | 2005.08.01 ~ 2006.03.02 | |
20 대 | 문정호 | 2004.07.21 ~ 2005.07.31 | |
19 대 | 정도영 | 2003.06.30 ~ 2004.07.21 | |
18 대 | 손희만 | 2000.10.04 ~ 2003.06.17 | |
17 대 | 안영재 | 1999.12.08 ~ 2000.08.17 | |
16 대 | 강성용 | 1999.01.13 ~ 1999.12.04 | |
15 대 | 정진성 | 1998.05.23 ~ 1999.01.12 | |
14 대 | 김시평 | 1997.07.01 ~ 1998.05.22 | |
13 대 | 김만호 | 1997.04.02 ~ 1997.06.30 | |
12 대 | 주수영 | 1996.01.05 ~ 1997.04.01 | |
11 대 | 황홍석 | 1995.09.12 ~ 1996.01.04 | |
10 대 | 김규응 | 1994.12.29 ~ 1995.09.11 | |
9 대 | 민경현 | 1994.03.11 ~ 1994.12.28 | |
8 대 | 류시경 | 1993.10.15 ~ 1994.03.10 | |
7 대 | 김규응 | 1992.12.17 ~ 1993.10.14 | |
6 대 | 정국현 | 1991.05.22 ~ 1992.12.16 | |
5 대 | 박종건 | 1990.07.21 ~ 1991.05.21 | |
4 대 | 황홍석 | 1989.03.09 ~ 1990.07.20 | |
3 대 | 신우영 | 1988.04.02 ~ 1989.03.08 | |
2 대 | 조병환 | 1987.05.08 ~ 1988.04.01 | |
초대 | 한상욱 | 1986.11.26 ~ 1987.05.07 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?